KRS 0000351109
NIP1132792079
REGON14234090600000
NazwaWLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWLC
Data rejestracji 12 mar 2010 (15 lat temu) 12 mar 2010
Data usunięcia 03 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)MACIEJ MICHAŁ KALICIŃSKI
Wspólnik
2010-03-12
2021-12-03
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 PLN
WOJCIECH PIOTR KALICIŃSKI
Wspólnik
2010-03-12
2021-12-03
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 PLN
JAKUB ZYGMUNT KALICIŃSKI
Wspólnik
2010-03-12
2021-12-03
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOCZEŚNIE.
MACIEJ MICHAŁ KALICIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-12
2021-12-03
WOJCIECH PIOTR KALICIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-12
2021-12-03
JAKUB ZYGMUNT KALICIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-12
2021-12-03
2010-03-12
2017-04-03
KOBIELSKA, 30, WARSZAWA, 04-359, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie