KRS 0000350281
NIP8151777759
REGON18053814500000
NazwaBALBUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBALBUL
Data rejestracji 04 mar 2010 (15 lat temu) 04 mar 2010
Data usunięcia 22 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJAELŻBIETA BALAWEJDER
Wspólnik
2012-12-21
2014-10-09
470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.500 ZŁ
MAGDALENA ŁUCJA SŁOWIK
Wspólnik
2012-12-21
2017-03-09
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁ
WITOLD KRZYSZTOF BALAWEJDER
Wspólnik
2010-03-04
2012-12-21
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25 000,00 ZŁOTYCH
WALDEMAR MIECZYSŁAW HOŁOTA
Wspólnik
2010-03-04
2017-03-09
470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23500,00 ZŁ
ANDRZEJ TADEUSZ SOWA
Wspólnik
2011-05-26
2011-11-15
330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ
WITOLD KRZYSZTOF BALAWEJDER
Wspólnik
2014-10-09
2015-04-20
470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.500 ZŁ
WITOLD KRZYSZTOF BALAWEJDER
Wspólnik
2016-03-31
2017-03-09
470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23500,00 ZŁ
Wspólnik
2017-03-09
2024-08-22
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
10102369000000
RENATA WÓJCIK
Prokurent
2010-06-29
2011-05-26
PROKURA SAMODZIELNA
WITOLD KRZYSZTOF BALAWEJDER
Prokurent
2012-12-21
2013-05-29
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST PREZESEM ZARZĄDU UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY POWOŁANY ZOSTANIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
WALDEMAR MIECZYSŁAW HOŁOTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-04
2012-12-21
ANDRZEJ TADEUSZ SOWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-05-26
2011-11-15
MAGDALENA ŁUCJA SŁOWIK
PREZES ZARZĄDU
2012-12-21
2017-03-09
AGNIESZKA MIELECKA
PREZES ZARZĄDU
2017-03-09
2024-06-28
WITOLD KRZYSZTOF BALAWEJDER
PREZES ZARZĄDU
2010-03-04
2012-12-21
2010-03-04
2017-03-09
BAL-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-03-04
2011-05-26
29-GO LISTOPADA, 1, ŁAŃCUT, 37-100, ŁAŃCUT, POLSKA
2011-05-26
2017-03-09
KASPROWICZA, 2, ŁAŃCUT, 37-100, ŁAŃCUT, POLSKA
2017-03-09
2018-10-22
UL. ŻABIA, 8, ŁÓDŹ, 91-457, ŁÓDŹ, POLSKA
Km 408/21
2023-07-09
2023-10-28
155840.07 PLN
II Nc 414/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Violetta Szczepańska - Łacwik Kancelaria Komornicza nr XXI w Łodzi
GKm 177/22
2023-07-25
2023-12-21
2044427.46 PLN
VI GNC 355/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Joanna Głowacka Kancelaria Komornicza nr V w Łodzi
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie