KRS 0000163482
NIP7393187736
REGON51133203400000
NazwaHY-IN O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHY-IN O
Data rejestracji 03 cze 2003 (21 lat temu) 03 cze 2003
Data usunięcia 01 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŁAGIEWNICKA, 154, ŁÓDŹ, 91-481, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email HYDROOLSZTYN_XL@WP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJASŁAWOMIR MALICKI
Wspólnik
2003-06-03
2004-06-28
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁ.
FRANCISZEK TADEUSZ PODGÓRNY
Wspólnik
2003-06-03
2006-12-27
20 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
JANUSZ TADEUSZ DZIURAWIEC
Wspólnik
2003-06-03
2005-06-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ.
MARIUSZ WOJCIECH WARWAS
Wspólnik
2004-06-28
2005-06-10
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZL
GRZEGORZ SAWICKI
Wspólnik
2005-06-10
2006-12-27
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
AGNIESZKA SAWICKA
Wspólnik
2005-06-10
2006-12-27
40 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
Wspólnik
2016-01-12
2017-08-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
10102369000000
ANNA WATRAL
Wspólnik
2006-12-27
2012-10-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ.
JÓZEF STANISŁAW WESOŁOWSKI
Wspólnik
2006-12-27
2016-01-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ANNA BOGUMIŁA KAPCZYŃSKA
Prokurent
2004-02-25
2015-06-10
SAMOISTNA
ELŻBIETA IZABELA KUŚNIEREK
Prokurent
2015-06-10
2017-08-01
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST PREZESEM ZARZĄDU UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY POWOŁANY ZOSTANIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
KATARZYNA PANUFNIK
PREZES ZARZĄDU
2016-01-12
2016-06-29
FRANCISZEK TADEUSZ PODGÓRNY
PREZES ZARZĄDU
2003-06-03
2006-12-27
GRZEGORZ SAWICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-06-10
2006-07-11
AGNIESZKA SAWICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-10
2006-07-11
JÓZEF STANISŁAW WESOŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-12-27
2016-01-12
ANNA WATRAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-12
2010-07-15
2003-06-03
2004-02-25
HYDRO-PLAST OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-25
2016-01-12
KORPORACJA HYDRO-INSTAL W OLSZTYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-03
2004-02-25
LUBELSKA, 33, OLSZTYN, 10-408, OLSZTYN, POLSKA
2004-02-25
2013-10-30
LUBELSKA, 35, OLSZTYN, 10-408, OLSZTYN, POLSKA
2013-10-30
2015-06-10
BUDOWLANA, 2, OLSZTYN, 10-424, OLSZTYN, POLSKA
2015-06-10
2016-01-12
UL. JAŁOWCOWA, 6, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie