KRS 0000349174
NIP7712829916
REGON10079995100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO PBI SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO PBI
Data rejestracji 18 lut 2010 (15 lat temu) 18 lut 2010
Data usunięcia 20 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ENERGETYKÓW, 4, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,50 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000000
Dane podatkowe
NIP 7712829916
data rejestracji 11 gru 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWZBIGNIEW JAN WINKIEL
Beneficjent
WOJCIECH MARIAN SUPERA
Beneficjent
HUBERT TOMASZ SUWALSKI
Beneficjent
TOMASZ MARCIN KAŁUZIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
MARCIN MICHAŁ ŚWIDEREK
Członek Organu Nadzoru
2010-02-18
2013-04-25
URSZULA SUPERA
Członek Organu Nadzoru
2010-02-18
2019-01-28
JERZY ANTONI KRASOŃ
Członek Organu Nadzoru
2011-03-17
2018-10-29
JACEK WIKTOR MUSIELAK
Członek Organu Nadzoru
2013-04-25
2014-04-17
WIESŁAW ANDRZEJ ANDRYSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2014-04-17
2015-05-12
MAREK ANTONI ZALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-04-17
2022-09-20
ANNA WERONIKA JAGAS
Członek Organu Nadzoru
2015-05-12
2022-09-20
WOJCIECH MARIAN SUPERA
Członek Organu Nadzoru
2010-02-18
2014-04-17
BOGDAN ROGALSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-02-18
2011-03-17
TADEUSZ STEFAN WINKIEL
Członek Organu Nadzoru
2018-10-29
2022-09-20
RAFAŁ MICHAŁ KŁAPOT
Prokurent
2020-07-15
2022-09-20
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW JAN WINKIEL
Beneficjent
SPRAWUJE KONTROLĘ NAD PRZEDSIĘBIORSTWEM AGAT S.A.- JEDYNYM AKCJONARIUSZEM PRZEDSIĘBIORSTWA INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI PIOMEL S.A. - JEDYNYM AKCJONARIUSZEM PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO PBI S,A,
WOJCIECH MARIAN SUPERA
Beneficjent
SPRAWUJE KONTROLĘ NAD PRZEDSIĘBIORSTWEM AGAT S.A.- JEDYNYM AKCJONARIUSZEM PRZEDSIĘBIORSTWA INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI PIOMEL S.A. - JEDYNYM AKCJONARIUSZEM PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO PBI S,A,
HUBERT TOMASZ SUWALSKI
Beneficjent
SPRAWUJE KONTROLĘ NAD PRZEDSIĘBIORSTWEM AGAT S.A.- JEDYNYM AKCJONARIUSZEM PRZEDSIĘBIORSTWA INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI PIOMEL S.A. - JEDYNYM AKCJONARIUSZEM PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO PBI S,A,
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, B) PROKURENT SAMODZIELNIE, C) ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
TADEUSZ STEFAN WINKIEL
PREZES ZARZĄDU
2010-02-18
2018-10-29
PIOTR WINKIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-18
2017-02-08
PIOTR WINKIEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-02-08
2020-02-13
JAROSŁAW KOZAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-18
2015-05-12
TOMASZ MARCIN KAŁUZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-29
2022-09-20
2010-02-18
2022-09-20
SPÓŁKA AKCYJNA
2010-02-18
2022-09-20
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO PBI SPÓŁKA AKCYJNA
2010-02-18
2022-09-20
ENERGETYKÓW, 4, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
2015-05-12
2022-09-20
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-05-12
2022-09-20
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2015-05-12
2022-09-20
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2015-05-12
2022-09-20
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2015-05-12
2022-09-20
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2015-05-12
2022-09-20
4333Z - POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
2015-05-12
2022-09-20
4339Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2015-05-12
2022-09-20
4391Z - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
2015-05-12
2022-09-20
4399Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2020-07-15
2022-09-20
7830Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie