KRS 0000348873
NIP7822493831
REGON30135861600000
NazwaMAGELEKTRO SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaMAGELEKTRO SPÓŁKA Z O.O.
Data rejestracji 17 lut 2010 (15 lat temu) 17 lut 2010
Data usunięcia 02 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. ROMANA MAYA, 1, POZNAŃ, 61-371, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7822493831
data rejestracji 01 mar 2010
status Czynny
18114011240000481101001001
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
61114011240000481101001003
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
88114011240000481101001002
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIKRZYSZTOF PROROK
Beneficjent
RADOSŁAW NORBERT PRUSAK
Beneficjent
KRZYSZTOF PROROK
zgłaszający - członek zarządu
RADOSŁAW NORBERT PRUSAK
zgłaszający - członek zarządu
JAN WAWER
Wspólnik
2010-02-17
2011-08-26
SYLWIA ELŻBIETA PROROK
Wspólnik
2010-02-17
2013-01-10
AGNIESZKA MARIA PRUSAK
Wspólnik
2010-02-17
2013-01-10
ALEKSANDRA PRUSAK
Wspólnik
2015-10-29
2017-09-20
RADOSŁAW NORBERT PRUSAK
Wspólnik
2017-09-20
2022-02-02
KRZYSZTOF PROROK
Wspólnik
2018-01-22
2022-02-02
Wspólnik
2020-01-30
2022-02-02
36476598200000
RADOSŁAW NORBERT PRUSAK
Wspólnik
2013-01-10
2015-10-29
KRZYSZTOF PROROK
Wspólnik
2013-01-10
2015-10-29
SANDRA KAŹMIERCZAK
Wspólnik
2015-10-29
2018-01-22
KRZYSZTOF PROROK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RADOSŁAW NORBERT PRUSAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO
JAN WAWER
Członek Organu Reprezentacji
2010-02-17
2011-08-26
SYLWIA ELŻBIETA PROROK
Członek Organu Reprezentacji
2010-02-17
2013-01-10
AGNIESZKA MARIA PRUSAK
Członek Organu Reprezentacji
2010-02-17
2013-01-10
Członek Organu Reprezentacji
2020-01-30
2022-02-02
36476598200000
KRZYSZTOF PROROK
Członek Organu Reprezentacji
2018-01-22
2022-02-02
RADOSŁAW NORBERT PRUSAK
Członek Organu Reprezentacji
2013-01-10
2015-10-29
ALEKSANDRA PRUSAK
Członek Organu Reprezentacji
2015-10-29
2017-09-20
KRZYSZTOF PROROK
Członek Organu Reprezentacji
2013-01-10
2015-10-29
SANDRA KAŹMIERCZAK
Członek Organu Reprezentacji
2015-10-29
2018-01-22
RADOSŁAW NORBERT PRUSAK
Członek Organu Reprezentacji
2017-09-20
2022-02-02
2010-02-17
2011-08-26
ELEKTRO-MAGNES J.WAWER SPÓŁKA JAWNA
2011-08-26
2015-10-29
ELEKTRO-MAGNES PROROK PRUSAK SPÓŁKA JAWNA
2015-10-29
2020-01-30
MAGELEKTRO KAŹMIERCZAK SPÓŁKA JAWNA
2010-02-17
2015-10-29
GŁÓWNA, 10, POZNAŃ, 61-005, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie