KRS 0000348731
NIP5482610017
REGON24149571000000
NazwaKONDRATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKONDRATOWICE
Data rejestracji 11 lut 2010 (15 lat temu) 11 lut 2010
Data usunięcia 28 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAWORNIK, 4, BRENNA, 43-438, BRENNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 220000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5482610017
data rejestracji 05 mar 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2010-02-11
2015-12-02
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 217.800,00 ZŁOTYCH
27301347100000
Wspólnik
2015-12-02
2021-10-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 ZŁOTYCH
00843681400000
GOLDHORN TRADING LIMITED
Wspólnik
2015-12-02
2021-10-28
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 165.000,00 ZŁOTYCH
MARIAN JÓZEF BUREK
Prokurent
2010-02-11
2015-12-02
PROKURA ŁĄCZNA
KATARZYNA IZABELA SŁODCZYK
Prokurent
2010-02-11
2015-05-13
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MAREK FRANKE
PREZES ZARZĄDU
2010-02-11
2012-04-23
ADAM BUREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-11
2012-04-23
ADAM BUREK
PREZES ZARZĄDU
2012-04-23
2015-12-02
ZDENĚK KALANDŘÍK
PREZES ZARZĄDU
2015-12-02
2019-09-02
ADAM BUREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-02
2019-09-02
KATARZYNA IZABELA SŁODCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-23
2019-09-02
ZDENĚK KALANDŘÍK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-22
2015-12-02
2010-02-11
2021-10-28
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-02-11
2021-10-28
KONDRATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-02-11
2021-10-28
JAWORNIK, 4, BRENNA, 43-438, BRENNA, POLSKA
2015-05-13
2021-10-28
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2010-02-11
2021-10-28
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2010-02-11
2021-10-28
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2010-02-11
2021-10-28
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2010-02-11
2021-10-28
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2010-02-11
2021-10-28
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2010-02-11
2021-10-28
7120B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2010-02-11
2021-10-28
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Adaptacja budynku byłego kina na Gminny Ośrodek Kultury w Kondratowicach
940 868,42 zł
450 000,00 zł
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
2004 - 2006
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie