KRS 0000119581
NIP8392727869
REGON77131560800000
Nazwa"MF INWESTYCJE" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMF INWESTYCJE
Data rejestracji 21 cze 2002 (22 lata temu) 21 cze 2002
Data usunięcia 18 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PODMIEJSKA, 7, RYBNIK, 44-207, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 625000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 625000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji62500
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010B PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCHELŻBIETA FRANKE
Członek Organu Nadzoru
2002-06-21
2016-07-18
ALEKSANDRA KŁOSOK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-21
2002-12-02
EUGENIUSZ FRANKE
Członek Organu Nadzoru
2002-06-21
2016-07-18
BARTOSZ KWAŚNIOK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-02
2016-07-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES, A W RAZIE JEGO NIEOBECNOŚCI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
MAREK FRANKE
PREZES ZARZĄDU
2002-06-21
2014-04-14
PIOTR PORWIT
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-21
2015-05-27
2002-06-21
2002-09-03
"ELEKTROWNIE POMORSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-06-21
2002-09-03
KILIŃSKIEGO, 31 A, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie