KRS 0000348542
NIP6972272226
REGON30135595400000
NazwaSTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTR
Data rejestracji 11 lut 2010 (15 lat temu) 11 lut 2010
Data usunięcia 09 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1, CHOCICZA, 63-013, SZLACHCIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #1399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYA.T.E.L.K BETEILIGUNGS-UND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
Wspólnik
2012-12-06
2015-12-11
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
WOJCIECH ZBIGNIEW KRĘŻELEWSKI
Wspólnik
2010-02-11
2010-11-17
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
DARIUSZ ZIĘTY
Wspólnik
2010-02-11
2011-01-31
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
MAGDALENA ZIĘTY
Wspólnik
2010-11-17
2012-03-06
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.900,00 ZŁ
CHIZO FASHION AG
Wspólnik
2012-03-06
2012-12-06
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
Wspólnik
2015-12-11
2021-09-09
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
63422713500000
MAGDALENA ZIĘTY
Prokurent
2011-01-31
2012-12-06
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
MARCIN MIECZYSŁAW ULIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-02-11
2010-10-19
WOJCIECH ZBIGNIEW KRĘŻELEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-11
2010-11-17
DARIUSZ ZIĘTY
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-11
2010-11-17
DARIUSZ ZIĘTY
PREZES ZARZĄDU
2010-11-17
2012-12-06
ARIUS ELIO SALIBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-06
2015-12-11
MICHAEL HANS SCHULER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-06
2014-04-07
THOMAS KEGEL
PREZES ZARZĄDU
2014-04-07
2021-09-09
2010-02-11
2011-01-31
1.2.3. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-02-11
2011-01-31
BALONOWA, 57, LESZNO-STRZYŻEWICE, 64-100, LESZNO, POLSKA
2011-01-31
2014-04-07
MARCINKOWSKIEGO, 1, ŚRODA WIELKOPOLSKA, 63-000, ŚRODA WIELKOPOLSKA, POLSKA
2014-04-07
2015-12-11
ALEJA JANA PAWŁA II, 15, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie