KRS 0000285235
NIP7772993068
REGON30060022200000
NazwaRE-CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRE-CO
Data rejestracji 25 lip 2007 (17 lat temu) 25 lip 2007
Data usunięcia 13 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 15, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHJOLANTA ZARĘBA
Wspólnik
2007-07-25
2010-12-14
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ
TOMASZ CAŁKA
Wspólnik
2007-07-25
2010-12-14
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.000 ZŁ
MAGDALENA ZIĘTY
Wspólnik
2010-12-14
2012-01-25
199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.500,00 ZŁ
CHIZO FASHION AG
Wspólnik
2012-01-25
2012-12-19
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
A.T.E.L.K. BETEILIGUNGS - UND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
Wspólnik
2012-12-19
2018-04-13
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
DARIUSZ ZIĘTY
PREZES ZARZĄDU
2010-12-14
2012-12-19
DARIUSZ ZIĘTY
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-19
2014-04-04
JÜRGEN BLEICHROTH
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-19
2014-02-26
JOLANTA ZARĘBA
PREZES ZARZĄDU
2007-07-25
2010-12-14
TOMASZ CAŁKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-25
2010-12-14
THOMAS KEGEL
PREZES ZARZĄDU
2014-04-04
2018-04-13
2007-07-25
2010-12-14
INEMURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-14
2012-12-19
TEXTILES RECYCLING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-07-25
2010-12-14
ŁANOWA, 11, KICIN, 62-004, CZERWONAK, POLSKA
2010-12-14
2014-02-26
MARCINKOWSKIEGO, 1, ŚRODA WIELKOPOLSKA, 63-000, ŚRODA WIELKOPOLSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie