KRS 0000348463
NIP6372159473
REGON12116391000000
NazwaZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁADY KABLOWE BITNER
Data rejestracji 18 lut 2010 (15 lat temu) 18 lut 2010
Data usunięcia 19 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JÓZEFA FRIEDLEINA, 3, KRAKÓW, 30-009, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6372159473
data rejestracji 01 kwi 2010
status Czynny
02109020530000000143805103
SANPL 1 Oddział w Krakowie
ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA
03191010482116853597540001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
08160010390002003508338001
BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
14160010130002001749125001
BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23
ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
14845000050000000043720002
BS8450 Centrala
ul. Krakowska 26 32-340 olkuski POLSKA
15858900060000003277870001
BSRKRA Centrala
ul. Dunajewskiego 7 31-133 Kraków POLSKA
21124062921787001103040333
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
30124062921978001103040418
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
30160010130002001749125198
BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23
ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
41845000050000000043720001
BS8450 Centrala
ul. Krakowska 26 32-340 olkuski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄJERZY JACEK BITNER
Beneficjent
CELINA BITNER
Beneficjent
PAWEŁ HENRYK STASZEWSKI
zgłaszający - prokurent
DOROTA WINCENCIAK
Prokurent
2012-11-26
2013-10-22
PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
CELINA BITNER
Wspólnik
2010-02-18
2012-10-29
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ
JERZY BITNER
Wspólnik
2010-02-18
2012-10-29
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ
PAWEŁ JAN WĘGLARZ
Wspólnik
2012-10-29
2015-08-10
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 50 000 ZŁ
STANISŁAW WĘGLARZ
Wspólnik
2012-10-29
2015-08-10
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450 000 ZŁ
JERZY JACEK BITNER
Wspólnik
2015-08-10
2015-11-19
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ
CELINA BITNER
Wspólnik
2015-08-10
2015-11-19
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ
JERZY JACEK BITNER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
CELINA BITNER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW, TAK MAJĄTKOWYCH JAK I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW, A TAKŻE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I UMARZANIA NALEŻNOŚCI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A DRUGI CZŁONEK ZARZĄDU JEDYNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI MOGĄ BYĆ TAKŻE UPRAWNIENI PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD.
PAWEŁ JAN WĘGLARZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-15
2015-08-10
JANUSZ JÓZEF NAWROCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-15
2015-11-19
JERZY MARTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-02-18
2012-10-29
STANISŁAW WĘGLARZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-02-18
2012-10-29
STANISŁAW WĘGLARZ
PREZES ZARZĄDU
2012-10-29
2015-08-10
PAWEŁ JAN WĘGLARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-29
2013-03-15
DOROTA WINCENCIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-22
2015-08-10
JÓZEF SŁAWOMIR MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2015-08-10
2015-11-19
2010-02-18
2014-12-16
CELBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-12-16
2015-09-03
MAŁOPOLSKA FABRYKA KABLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-02-18
2012-10-29
165, TRZYCIĄŻ, 32-079, TRZYCIĄŻ, POLSKA
2012-10-29
2013-12-09
165, TRZYCIĄŻ, 32-353, TRZYCIĄŻ, POLSKA
2013-12-09
2015-09-03
KRAKOWSKA, 22, WOLBROM, 32-340, WOLBROM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie