KRS 0000346678
NIP1132788847
REGON14224857200000
Nazwa"FERMINTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Krótka nazwaFERMINTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 19 sty 2010 (15 lat temu) 19 sty 2010
Data usunięcia 13 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres KILIŃSKIEGO, 1, KONIN, 62-500, KONIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1132788847
data rejestracji 15 lut 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #201 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJTOMASZ SOBCZYK
Prokurent
2013-08-22
2016-04-01
PROKURA ŁĄCZNA - WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - MARCINEM KŁOSIŃSKIM LUB SEBASTIANEM ŻABIŃSKIM
KRZYSZTOF ANDRZEJ PŁOSZEK
Prokurent
2016-04-01
2018-04-24
PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH KAZIMIERZ HOCH
Prokurent
2018-04-24
2021-10-13
PROKURA SAMOISTNA
SEBASTIAN SŁAWOMIR ŻABIŃSKI
reprezentant
MARIUSZ KAZIMIERZ BOGUSIEWICZ
reprezentant
WIESŁAW WOJCIECH PLUTA-PLUTOWSKI
Beneficjent
WIESŁAW WOJCIECH PLUTA PLUTOWSKI
Wspólnik
2010-01-19
2021-10-13
WIESŁAW WOJCIECH PLUTA-PLUTOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KONIMPEX SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 99,88% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FERMINTRADE SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - FERMINTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, TJ. PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SEBASTIANA ŻABIŃSKIEGO LUB CZŁONKA ZARZĄDU MARIUSZA BOGUSIEWICZA.
Członek Organu Reprezentacji
2010-01-19
2021-10-13
31162730400000
2010-01-19
2011-10-14
CZESKA, 22 A, WARSZAWA, 03-902, WARSZAWA, POLSKA
2011-10-14
2011-11-23
JANA KAZIMIERZA, 46, WARSZAWA, 01-248, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie