KRS 0000345840
NIP8942990136
REGON02114458200000
NazwaALPEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALPEGA
Data rejestracji 05 sty 2010 (15 lat temu) 05 sty 2010
Data usunięcia 18 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -, -, WROCŁAW, -, -, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKKRZYSZTOF MIECZYSŁAW KRZYSZTOFIAK
Wspólnik
2010-01-05
2020-02-18
201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.050 ZŁ. (DZIESIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF ZALEWSKI
Wspólnik
2010-01-05
2020-02-18
199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.950 ZŁ. (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF PAWEŁ ZALEWSKI
Prokurent
2010-01-05
2020-02-18
PROKURA ŁĄCZNA - WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF KRZYSZTOFIAK
PREZES ZARZĄDU
2010-01-05
2014-06-16
2010-01-05
2014-12-08
MIŃSKA, 38, WROCŁAW, 54-610, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie