KRS 0000007653
REGON93080497400000
Nazwa"IDEA"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"IDEA"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 12 kwi 2001 (23 lata temu) 12 kwi 2001
Data usunięcia 09 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -, -, WROCŁAW, -, -, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #1552Z PRODUKCJA LODÓW #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5137Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANAANTONIO CANNAVACCIUOLO
Wspólnik
2001-04-12
2004-03-30
148 UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI 14800 ZŁOTYCH
JANINA MARIA MORGANTINI
Wspólnik
2001-04-12
2004-03-30
152 UDZIAŁY W WYSOKOŚCI 15200
MAŁGORZATA STEFANIA JACYSZYN
Wspólnik
2004-03-30
2005-01-25
300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
OLIMPIADA SICHKAR
Wspólnik
2005-01-25
2021-11-09
500 UDZIAŁÓW PO 100,00 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIECY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
JANINA MARIA MORGANTINI
WICEPREZES
2001-04-12
2003-03-10
MAŁGORZATA STEFANIA JACYSZYN
PREZES ZARZĄDU
2003-06-10
2005-01-25
OLIMPIADA SICHKAR
PREZES ZARZĄDU
2005-01-25
2021-11-09
ANTONIO CANNAVACCIUOLO
PREZES
2001-04-12
2003-06-10
2001-04-12
2004-11-05
SZRONOWA, 5, WROCŁAW, 53-023, WROCŁAW, POLSKA
2004-11-05
2014-12-05
KLIMASA, 46, WROCŁAW, 50-515, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie