KRS 0000344416
NIP7822494919
REGON30132391900000
NazwaMANZARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMANZARA
Data rejestracji 04 sty 2010 (15 lat temu) 04 sty 2010
Data usunięcia 28 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29, POZNAŃ, 61-806, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCHALICJA KRYSTYNA NOWICKA
Wspólnik
2010-01-04
2018-06-28
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ
MAŁGORZATA BEATA YILMAZ
Likwidator
2017-06-06
2018-06-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MICHAŁ ROBERT SĄDEJ
PREZES ZARZĄDU
2010-01-04
2010-05-12
MARIOLA MARIA SZAJEK
PREZES ZARZĄDU
2010-05-12
2012-06-08
MAŁGORZATA YILMAZ
PREZES ZARZĄDU
2012-06-08
2017-06-06
2010-01-04
2017-06-06
MANZARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-01-04
2010-05-12
WARSZAWSKA, 108, POZNAŃ, 61-047, POZNAŃ, POLSKA
2010-05-12
2015-11-27
KATOWICKA, 11 E, POZNAŃ, 61-131, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie