KRS 0000343984
NIP2050002031
NazwaRWE ELEKTROWNIA CZECZOTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRWE ELEKTROWNIA CZECZOTT
Data rejestracji 08 gru 2009 (15 lat temu) 08 gru 2009
Data usunięcia 24 maj 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE, 41, WARSZAWA, 00-347, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (51)
#2011Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH #2351Z PRODUKCJA CEMENTU #2352Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIERWE POWER AKTIENGESELLSCHAFT
Wspólnik
2009-12-08
2010-01-29
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2009-12-08
2012-05-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
00347308700000
RWE BETEILIGUNGSVERWALTUNG AUSLAND GMBH
Wspólnik
2010-01-29
2012-05-24
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00ZŁ
SIEGFRIED PETER SEEWALD
Likwidator
2010-10-19
2012-05-24
FILIP THON
Członek Organu Nadzoru
2009-12-08
2012-05-24
ANDREAS GEHRMANN
Członek Organu Nadzoru
2009-12-08
2012-05-24
INGO BIRNKRAUT
Członek Organu Nadzoru
2009-12-08
2012-05-24
STANISŁAW BARAN
Członek Organu Nadzoru
2009-12-08
2012-05-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GÖTZ HANAU
PREZES ZARZĄDU
2009-12-08
2010-10-19
KRZYSZTOF MIŚKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-08
2010-10-19
HENNING STOCKHAUSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-08
2010-10-19
2009-12-08
2010-10-19
RWE ELEKTROWNIA CZECZOTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-12-08
2010-12-20
UNIWERSYTECKA, 13, KATOWICE, 40-007, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie