KRS 0000343578
NazwaPCC CONSUMER PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPCC CONSUMER PRODUCTS
Data rejestracji 03 gru 2009 (15 lat temu) 03 gru 2009
Data usunięcia 05 kwi 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FRANCISZKA NULLO, 2, WARSZAWA, 00-486, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJPCC SE
Wspólnik
2009-12-03
2012-04-05
163.000 (STO SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.150.000 (OSIEM MILIONÓW STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WALDEMAR FRANZ PREUSSNER
Członek Organu Nadzoru
2011-06-17
2012-04-05
1958-12-08
URLIKE WARNECKE
Członek Organu Nadzoru
2011-06-17
2012-04-05
WIESŁAW KLIMKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-06-17
2012-04-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
ADAM LAMENTOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-03
2011-06-17
MIROSŁAW PAWEŁKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-17
2012-01-10
MARCIN LESŁAW ŻURAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-10
2012-04-05
2009-12-03
2011-06-17
PCC LOCOMOTIVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-12-03
2011-06-17
SIENKIEWICZA, 4, BRZEG DOLNY, 56-120, BRZEG DOLNY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie