KRS 0000339605
NIP5372557463
REGON06053655000000
Nazwa"SOLAR GROUP PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSOLAR GROUP PL
Data rejestracji 16 paź 2009 (15 lat temu) 16 paź 2009
Data usunięcia 28 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BIAŁA PODLASKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120320,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#261 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWAZAMKNIĘTA SPÓŁKA AKCYJNA POD FIRMĄ "BALTIJOS PRODUKTAI" Z SIEDZIBĄ W KŁAJPEDZIE, LITWA
Wspólnik
2009-10-16
2019-06-28
383 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.280,00 ZŁ
MIKHAIL REGINEVICH
Wspólnik
2009-10-16
2013-01-30
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ
JAN WOCIAL
Wspólnik
2013-01-30
2019-06-28
188 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.080 ZŁ
IHAR CHATSVERKIN
Wspólnik
2009-10-16
2019-06-28
143 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.880,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ALEH SHUMILA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-16
2015-02-12
MIKHAIL REGINEVICH
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-16
2017-08-22
JAN WOCIAL
PREZES ZARZĄDU
2009-10-16
2015-02-12
IHAR CHATSVERKIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-16
2015-02-12
2009-10-16
2018-10-05
REYMONTA, 17C, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie