KRS 0000339168
NIP5842685308
REGON22089065000000
NazwaBUMERANG WT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBUMERANG WT
Data rejestracji 12 paź 2009 (15 lat temu) 12 paź 2009
Data usunięcia 10 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAKUBA WEJHERA, 3 A, GDAŃSK, 80-341, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAFILIP EUGENIUSZ WELLMAN
Beneficjent
FILIP EUGENIUSZ WELLMAN
reprezentant
FILIP EUGENIUSZ WELLMAN
Wspólnik
2009-10-12
2010-04-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
WŁODZIMIERZ TUCHANOWSKI
Wspólnik
2009-10-12
2011-11-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
AGNIESZKA ALEKSANDRA CIESZYŃSKA
Wspólnik
2010-04-29
2022-10-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ.
FILIP EUGENIUSZ WELLMAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
FILIP EUGENIUSZ WELLMAN
PREZES ZARZĄDU
2009-10-12
2019-09-16
WŁODZIMIERZ TUCHANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-10-12
2012-12-19
2009-10-12
2009-10-14
JAKUBA WEJHERA, 37, GDAŃSK, 80-341, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie