KRS 0000284030
NIP5862208333
REGON22044777100000
NazwaMC VISION - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMC VISION -
Data rejestracji 02 lip 2007 (17 lat temu) 02 lip 2007
Data usunięcia 31 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZYŻEWSKIEGO, 11, SOPOT, 81-706, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#45 BUDOWNICTWO #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #922 DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #923 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCHCEZARY WOŁODKO
Wspólnik
2007-07-02
2009-12-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
MICHAŁ WOSZCZEROWICZ
Wspólnik
2007-07-02
2009-12-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
RYSZARD CHMIELEWSKI
Wspólnik
2009-12-07
2018-12-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
FILIP EUGENIUSZ WELLMAN
Wspólnik
2009-12-07
2018-12-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
RYSZARD CHMIELEWSKI
Prokurent
2009-12-07
2018-12-31
PROKURA SAMOISTNA
FILIP EUGENIUSZ WELLMAN
Prokurent
2009-12-07
2018-12-31
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
CEZARY WOŁODKO
PREZES ZARZĄDU
2007-07-02
2009-12-07
MICHAŁ WOSZCZEROWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-02
2009-12-07
KRZYSZTOF KOWAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-12-07
2018-12-31
2007-07-02
2009-12-07
BATOREGO, 24, GDYNIA, 81-366, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie