KRS 0000339116
NIP7542986975
REGON16028266100000
NazwaLIIKETOIMINTASUUNNITELMA ŚWIGNAJNO MAŁE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLIIKETOIMINTASUUNNITELMA ŚWIGNAJNO MAŁE
Data rejestracji 09 paź 2009 (15 lat temu) 09 paź 2009
Data usunięcia 24 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7990A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWALICJA ELŻBIETA BERA
Wspólnik
2009-10-09
2014-10-14
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ
WŁODZIMIERZ BERA
Wspólnik
2009-10-09
2011-02-09
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁ
DAMIAN MAREK BERA
Wspólnik
2009-10-09
2014-10-14
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁ
MARZENA PATRYCJA BERA
Wspólnik
2009-10-09
2014-10-14
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁ
JAN KLIMCZAK
Wspólnik
2014-10-14
2021-05-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH RODZAJU UMÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARZENA PATRYCJA BERA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-10-09
2011-02-09
DAMIAN MAREK BERA
PREZES ZARZĄDU
2009-10-09
2014-10-14
JAN KLIMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2014-10-14
2021-05-24
2009-10-09
2014-10-14
PRYWATNE BIURO PODRÓŻY "KARLIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-10-14
2014-11-03
LIIKETOIMNTASUUNNITELMA ŚWIGNAJNO MAŁE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-10-09
2014-10-14
OZIMSKA, 30, OPOLE, 45-058, OPOLE, POLSKA
2014-10-14
2016-11-08
GROCHOWSKA, 119, WARSZAWA, 04-148, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie