KRS 0000338736
NazwaVINERIA CARPE DIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVINERIA CARPE DIEM
Data rejestracji 06 paź 2009 (15 lat temu) 06 paź 2009
Data usunięcia 08 kwi 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZERWONYCH MAKÓW, 12, WARSZAWA, 01-493, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMIGIUSEPPE ZAMBARBIERI
Wspólnik
2009-10-06
2011-04-08
475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.750,00 ZŁ
STEFANO GHILARDI
Wspólnik
2009-10-06
2011-04-08
475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.750,00 ZŁ
DARIA ANNA PASZYLK
Likwidator
2010-10-13
2011-04-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
STEFANO GHILARDI
PREZES ZARZĄDU
2009-10-06
2010-10-13
GIUSEPPE ZAMBARBIERI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-10-06
2010-10-13
DARIA ANNA PASZYLK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-06
2010-10-13
2009-10-06
2010-10-13
VINERIA CARPE DIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie