KRS 0000338026
NIP7822479104
REGON30113489700000
NazwaTRIPDROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRIPDROP
Data rejestracji 02 paź 2009 (15 lat temu) 02 paź 2009
Data usunięcia 30 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZIĘBICKA, 35, POZNAŃ, 60-164, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)MAREK KAMIŃSKI
Wspólnik
2009-10-02
2015-09-04
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ
FILIP KIERZEK
Wspólnik
2015-09-04
2017-11-16
625 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 62.500,00 ZŁ
WOJCIECH CHMIELEWSKI
Wspólnik
2015-09-04
2017-11-16
625 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 62.500,00 ZŁ
Wspólnik
2017-11-16
2024-08-30
2.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ
30246073600000
MICHAŁ SOKOŁOWSKI
Wspólnik
2009-10-02
2017-11-16
625 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.500,00 ZŁ
ALEKSANDRA ROBAKOWSKA
Wspólnik
2009-10-02
2015-09-04
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
MACIEJ DZIEWOLSKI
Wspólnik
2009-10-02
2010-06-15
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.500,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW FIC
Wspólnik
2009-10-02
2017-11-16
625 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.500,00 ZŁ
FILIP KIERZEK
Członek Organu Nadzoru
2009-10-02
2011-03-11
MICHAŁ GŁOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2011-03-11
2024-08-30
MACIEJ DZIEWOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-02
2011-03-11
MAREK KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-02
2024-08-30
AGNIESZKA SIMON ADAMCZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-03-11
2024-08-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PRZEMYSŁAW FIC
PREZES ZARZĄDU
2009-10-02
2017-11-16
KRZYSZTOF ANTONI KLESSA
PREZES ZARZĄDU
2017-11-16
2024-08-30
2009-10-02
2017-11-16
MILCZAŃSKA, 18 D, POZNAŃ, 61-131, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie