KRS 0000301736
NIP7792324531
REGON30070314600000
NazwaMM FUSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMM FUSION
Data rejestracji 20 mar 2008 (16 lat temu) 20 mar 2008
Data usunięcia 03 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DEOTYMY, 52, WARSZAWA, 01-404, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1811Z DRUKOWANIE GAZETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCHMACIEJ DZIEWOLSKI
Wspólnik
2008-03-20
2009-11-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
MICHAŁ SOKOŁOWSKI
Wspólnik
2008-03-20
2009-11-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW FIC
Wspólnik
2008-03-20
2009-11-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
DOMINIKA MAGDALENA LEWANDOWSKA
Wspólnik
2015-04-09
2024-04-03
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF OSIPOWICZ
Wspólnik
2008-03-20
2009-11-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
HANNA MARIA JANOWICZ
Wspólnik
2008-03-20
2009-11-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
MAGDALENA MULCZYŃSKA
Wspólnik
2009-11-10
2010-05-25
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ
Wspólnik
2010-05-25
2015-04-09
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁ
63464329900000
MACIEJ DZIEWOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-20
2009-11-10
HANNA MARIA JANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-03-20
2009-11-10
KRZYSZTOF OSIPOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-03-20
2009-11-10
PRZEMYSŁAW FIC
Prokurent
2008-03-20
2009-11-10
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WOJCIECH CHMIELEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-03-20
2009-11-10
MAGDALENA MULCZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-10
2010-05-25
ILONA KATARZYNA MICHALAK
PREZES ZARZĄDU
2010-05-25
2015-04-09
DOMINIKA MAGDALENA LEWANDOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-04-09
2021-04-07
2008-03-20
2009-11-10
BYWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-11-10
2010-05-25
ABC BONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-03-20
2009-11-10
POTWOROWSKIEGO, 17, POZNAŃ, 60-223, POZNAŃ, POLSKA
2009-11-10
2010-05-25
POZNAŃSKA, 54, POBIEDZISKA, 62-010, POBIEDZISKA, POLSKA
2010-05-25
2015-04-09
GRAŻYNY, 13, WARSZAWA, 02-548, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie