KRS 0000337153
NIP7010199283
REGON14200860300000
NazwaOBSIDIAN COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOBSIDIAN COMPANY
Data rejestracji 15 wrz 2009 (15 lat temu) 15 wrz 2009
Data usunięcia 21 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIGDAŁOWA, 4, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@OBSIDIAN.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 7010199283
data rejestracji 08 paź 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHANDRZEJ WOJTAŚ
Beneficjent
JACEK IWAŃCZUK
ZGŁASZAJĄCY - INNY
JERZY JASIŃSKI
ZGŁASZAJĄCY - INNY
JACEK IWAŃCZUK
Beneficjent
JERZY JASIŃSKI
Beneficjent
ANDRZEJ WOJTAŚ
ZGŁASZAJĄCY - INNY
KEITH SINCLAIR
Wspólnik
2009-09-15
2011-01-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-01-12
2023-02-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
53117444700000
ANDRZEJ WOJTAŚ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
JACEK IWAŃCZUK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZADU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
JERZY JASIŃSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
ARTUR JANUSZ ZIOBRO
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-15
2010-02-15
KEITH SINCLAIR
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-15
2011-01-12
JERZY JASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-01-12
2023-02-21
2009-09-15
2011-01-12
AL. ARMII LUDOWEJ, 14, WARSZAWA, 00-638, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie