KRS 0000337151
NIP7272751310
REGON10074590300000
NazwaNEOSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNEOSTAR
Data rejestracji 17 wrz 2009 (15 lat temu) 17 wrz 2009
Data usunięcia 29 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DREWNOWSKA, 102, ŁÓDŹ, 91-008, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7272751310
data rejestracji 01 paź 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWGERARD RADOSŁAW GAJEWSKI
Likwidator
2020-01-20
2021-01-29
MARCIN JAN JASZYK
Wspólnik
2009-09-17
2021-01-29
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.900 ZŁ
JAKUB SEBASTIAN MUSIALCZYK
Wspólnik
2009-09-17
2021-01-29
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.100 ZŁ
JOANNA IZABELA JASZYK
Wspólnik
2009-09-17
2021-01-29
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
GERARD RADOSŁAW GAJEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-07-25
2020-01-20
JAKUB SEBASTIAN MUSIALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2009-09-17
2013-10-31
JOANNA IZABELA JASZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-17
2013-07-25
2009-09-17
2020-01-20
NEOSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-09-17
2010-09-13
KOPERNIKA, 53 A, ŁÓDŹ, 90-553, ŁÓDŹ, POLSKA
2010-09-13
2012-03-12
ŻELIGOWSKIEGO, 46, ŁÓDŹ, 90-644, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie