KRS 0000210320
REGON01574539800000
NazwaTOWER DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOWER DEVELOPMENT
Data rejestracji 21 cze 2004 (20 lat temu) 21 cze 2004
Data usunięcia 28 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWSKA, 24, ŁOMIANKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #45 BUDOWNICTWO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJROBERT JERZY KRZEMIŃSKI
Wspólnik
2004-06-21
2005-09-21
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12 500 ZŁ
WŁODZIMIERZ JERZY BERNDT
Wspólnik
2004-06-21
2005-09-21
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12 500 ZŁ
GERARD RADOSŁAW GAJEWSKI
Wspólnik
2004-06-21
2005-09-21
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12 500 ZŁ
DARIUSZ WŁADYSŁAW OLESIŃSKI
Wspólnik
2004-06-21
2005-09-21
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12 500 ZŁ
MAGDALENA PYĆ GAJEWSKA
Wspólnik
2005-09-21
2007-06-22
600 UDZIAŁÓW - 30.000 ZŁ.
JAROSŁAW SKRZYPIŃSKI
Wspólnik
2005-09-21
2007-06-22
400 UDZIAŁÓW - 20.000 ZŁ.
GERARD GAJEWSKI
Wspólnik
2007-06-22
2019-05-28
250 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 25000 ZŁ
WALERIAN DOMAGAŁA
Wspólnik
2007-06-22
2019-05-28
250 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 25000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD WIELOOSOBOWY - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, JAK RÓWNIEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
GERARD RADOSŁAW GAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-21
2005-09-21
DARIUSZ WŁADYSŁAW OLESIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-21
2005-09-21
ROBERT JERZY KRZEMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-21
2005-09-21
WŁODZIMIERZ JERZY BERNDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-21
2005-09-21
WALERIAN DOMAGAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-22
2019-05-28
MAGDALENA PYĆ GAJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-09-21
2007-06-22
JAROSŁAW SKRZYPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-21
2007-06-22
GERARD GAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-06-22
2019-05-28
2004-06-21
2005-09-21
"EDRIVE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-21
2007-06-22
"PAPER.COM.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie