KRS 0000336781
NIP9512293352
REGON14188762000000
NazwaRECOGNOSCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRECOGNOSCO
Data rejestracji 11 wrz 2009 (15 lat temu) 11 wrz 2009
Data usunięcia 06 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOKRZYSZTOF MAREK TRZESZCZKOWSKI
Wspólnik
2009-09-11
2012-10-29
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600,00 ZŁ
EWA MARIA SZYMAŃSKA
Wspólnik
2009-09-11
2012-10-29
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.300,00 ZŁ
IWONA SWENSON
Wspólnik
2009-09-11
2012-10-29
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ
PAWEŁ JÓZEF SWENSON
Wspólnik
2009-09-11
2012-10-29
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 700,00 ZŁ
DARIUSZ ANDRZEJ PIĘTKA
Wspólnik
2009-09-11
2012-10-29
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600,00 ZŁ
ALDONA NOWACZYŃSKA
Wspólnik
2009-09-11
2012-10-29
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600,00 ZŁ
PAWEŁ RAFAŁ KĘDRACKI
Wspólnik
2012-10-29
2019-02-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
IWONA SWENSON
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-11
2012-10-29
DARIUSZ ANDRZEJ PIĘTKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-11
2012-10-29
PAWEŁ RAFAŁ KĘDRACKI
PREZES ZARZĄDU
2012-10-29
2019-02-06
MAŁGORZATA KĘDRACKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-10-29
2019-02-06
EWA MARIA SZYMAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-09-11
2012-10-29
2009-09-11
2016-03-11
AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 54, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie