KRS 0000336585
NIP7282732596
REGON10074502700000
NazwaAUTO ŁÓDŹ INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAUTO ŁÓDŹ INVESTMENT
Data rejestracji 11 wrz 2009 (15 lat temu) 11 wrz 2009
Data usunięcia 29 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRZEZIŃSKA, 24 A, ŁÓDŹ, 92-103, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 306500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCIN DEMBOWSKI
Wspólnik
2009-09-11
2011-11-14
172 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 86.000,00 ZŁOTYCH
MARCIN RAFAŁ CELMEROWSKI
Wspólnik
2009-09-11
2014-02-19
288 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 144000 ZŁ
PIOTR MARCIN WALENDZIK
Wspólnik
2011-09-20
2014-02-19
153 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 76.500,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-11-14
2015-12-29
205 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.500,00 ZŁ
14118309500000
Wspólnik
2014-02-19
2015-12-29
204 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.000,00 ZŁ
10131515100000
Wspólnik
2014-02-19
2015-12-29
204 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.000,00 ZŁ
10048672600000
PIOTR MARCIN WALENDZIK
Prokurent
2011-09-20
2015-12-29
SAMOISTNA
TADEUSZ MARIAN DEMBOWSKI
Prokurent
2011-09-20
2015-12-29
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
MARCIN RAFAŁ CELMEROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-09-20
2015-06-16
MARCIN DEMBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-09-11
2011-09-20
MARCIN RAFAŁ CELMEROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-11
2011-09-20
RADOSŁAW SŁOMKA
PREZES ZARZĄDU
2015-06-16
2015-12-29
2009-09-11
2011-11-14
AUTO ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-09-11
2011-11-14
BRZEZIŃSKA, 24 A, ŁÓDŹ, 92-103, ŁÓDŹ, POLSKA
2011-11-14
2014-02-19
BESKIDZKA, 37, ŁÓDŹ, 91 - 612, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie