KRS 0000335743
NIP8762419055
REGON34063430700000
NazwaGRUPA HODOWCÓW KONI "KOŃ ZIMNOKRWISTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA HODOWCÓW KONI "KOŃ ZIMNOKRWISTY"
Data rejestracji 28 sie 2009 (15 lat temu) 28 sie 2009
Data usunięcia 17 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 17, NOWE JANKOWICE, 86-320, ŁASIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0143Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWWspólnik
2009-08-28
2018-01-17
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 PLN
87027859800000
ROMAN JÓZEF SZULTKA
Wspólnik
2009-08-28
2018-01-17
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.200 PLN
TOMASZ KAZIMIERZ KAWSKI
Wspólnik
2009-08-28
2018-01-17
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.200 PLN
EDWARD SKINDZIELEWSKI
Wspólnik
2009-08-28
2018-01-17
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.200 PLN
RYSZARD ZDZISŁAW PIETRZAK
Wspólnik
2009-08-28
2018-01-17
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.200 PLN
HENRYK STRZELECKI
Wspólnik
2009-08-28
2018-01-17
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.200 PLN
ANDRZEJ MAREK MANDECKI
Likwidator
2017-03-16
2018-01-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONA JEST KAŻDA Z OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MICHAŁ KAZIMIERZ MASŁOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-08-28
2010-08-12
RAFAŁ ROMANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-08-12
2016-05-13
JERZY ANTONI GAWARECKI
PREZES ZARZĄDU
2009-08-28
2017-03-16
2009-08-28
2017-03-16
GRUPA HODOWCÓW KONI "KOŃ ZIMNOKRWISTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie