KRS 0000335033
NIP8151769470
REGON18046184000000
NazwaGT IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGT IT
Data rejestracji 14 sie 2009 (15 lat temu) 14 sie 2009
Data usunięcia 19 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DANIELEWICZA, 6, ŁAŃCUT, 37-100 ŁAŃCUT, ŁAŃCUT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8151769470
data rejestracji 01 paź 2018
status Czynny
42249000050000453094357434
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIAEWA EDYTA TOMASZEK
Beneficjent
MELANIA NATALIA KOŁCZ
Beneficjent
EWA EDYTA TOMASZEK
zgłaszający - komplementariusz
MELANIA NATALIA KOŁCZ
zgłaszający - komplementariusz
EWA EDYTA TOMASZEK
Wspólnik
2009-08-14
2013-02-20
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.300 ZŁ
JANUSZ KAZIMIERZ TOMASZEK
Wspólnik
2009-08-14
2013-02-20
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.300 ZŁ
TOMASZ ANTONI SUCHY
Wspólnik
2009-08-14
2013-02-20
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200 ZŁ
DANIEL DARIUSZ PISAREK
Wspólnik
2009-08-14
2013-02-20
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200 ZŁ
MELANIA NATALIA KOŁCZ
Wspólnik
2013-02-20
2022-10-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
EWA EDYTA TOMASZEK
Wspólnik
2015-12-30
2022-10-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
EWA EDYTA TOMASZEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
MELANIA NATALIA KOŁCZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W STOSUNKU DO WŁADZ I OSÓB TRZECICH, DO SKŁADANIA OŚWIADZCEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
EWA EDYTA TOMASZEK
PREZES ZARZĄDU
2009-08-14
2013-02-20
TOMASZ SUCHY
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-08-14
2013-02-20
TOMASZ BOLESŁAW BYTNAR
PREZES ZARZĄDU
2013-02-20
2017-09-12
MELANIA NATALIA KOŁCZ
PREZES ZARZĄDU
2017-09-12
2022-10-19
2009-08-14
2013-02-20
"WIRTUALNE WNĘTRZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-02-20
2017-11-28
KERNAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie