KRS 0000334115
NIP8522559288
REGON32070354400000
NazwaSTOWARZYSZENIE CZŁOWIEK, NAUKA, ŚRODOWISKO W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCZŁOWIEK, NAUKA, ŚRODOWISKO
Data rejestracji 31 lip 2009 (15 lat temu) 31 lip 2009
Data usunięcia 09 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres ADAMA MICKIEWICZA, 18, SZCZECIN, 70-383, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email ADMIN@SCNS.PL
Dane podatkowe
NIP 8522559288
data rejestracji 21 mar 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 sie 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACHŁUKASZ CIESZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-07-24
2019-08-09
NATALIA BUGAJNY
Członek Organu Nadzoru
2012-07-24
2019-08-09
MARCIN SZYMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2009-07-31
2012-07-24
MARTA ARENT
Członek Organu Nadzoru
2009-07-31
2012-07-24
SYLWIA WOCHNA BARTNIK
Członek Organu Nadzoru
2009-07-31
2012-07-24
KATARZYNA MAIK
Członek Organu Nadzoru
2012-07-24
2019-08-09
ANDRZEJ GIZA
Likwidator
2018-10-25
2019-08-09
PAWEŁ TEREFENKO
Likwidator
2018-10-25
2019-08-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ANDRZEJ GIZA
PREZES ZARZĄDU
2009-07-31
2018-10-25
PAWEŁ TEREFENKO
WICEPREZES
2009-07-31
2018-10-25
TOMASZ WIŚNIEWSKI
SKARBNIK
2009-07-31
2011-03-23
RAFAŁ BENEDYCZAK
SEKRETARZ
2009-07-31
2018-10-25
IGOR SZAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-23
2012-07-24
PAWEŁ ANDRZEJEWSKI
SKARBNIK
2012-07-24
2018-10-25
2009-07-31
2018-10-25
STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK, NAUKA, ŚRODOWISKO
2009-07-31
2012-07-24
MICKIEWICZA, 18, SZCZECIN, 70-383, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie