KRS 0000005893
REGON81241527300000
Nazwa"ELEKTRO-HANDEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELEKTRO-HANDEL
Data rejestracji 24 kwi 2001 (23 lata temu) 24 kwi 2001
Data usunięcia 14 mar 2019 14 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOLUMBA, 79-80, SZCZECIN, 70-035, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #287 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #274 PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH I NIEŻELAZNYCH #322 PRODUKCJA NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ #3340 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHTOMASZ WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2001-04-24
2002-01-09
OSIEM UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 4.000,-ZŁOTYCH
CZESŁAWA KRYSTYNA ROGULSKA
Wspólnik
2003-12-11
2006-01-13
21 (DWADZIEŚCIA JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.500 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
DANUTA PLOMBON
Wspólnik
2002-01-09
2003-12-11
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
LILIANNA CIACH
Wspólnik
2002-01-09
2002-06-19
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ
EWA AGNIESZKA SZYMAŃSKA
Wspólnik
2002-06-19
2003-12-11
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH
JANUSZ ROGULSKI
Wspólnik
2003-12-11
2019-03-14
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
DANUTA PLOMBON
Prokurent
2002-01-09
2003-12-11
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE PODPISU JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU (REPREZENTACJIA SAMODZIELNA), A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE PODPISÓW DWÓCH CZŁONKOW ZARZĄDU (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
TOMASZ WIŚNIEWSKI
PREZES
2001-04-24
2002-01-09
LILIANNA CIACH
PREZES
2002-01-09
2002-06-19
EWA AGNIESZKA SZYMAŃSKA
PREZES
2002-06-19
2003-12-11
JANUSZ ROGULSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-11
2019-03-14
2001-04-24
2002-01-09
"TW REKLAMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BEZRZECZU
2002-01-09
2003-12-11
"ENERGO-MAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-24
2002-01-09
KORALOWA, 71A, BEZRZECZE, 71-220, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie