KRS 0000333483
NIP1060002084
REGON12097470000000
NazwaDIRICKX BOHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDIRICKX BOHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaDIRICKX BOHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 22 lip 2009 (15 lat temu) 22 lip 2009
Data usunięcia 09 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres AL. PŁK. WŁADYSŁAWA BELINY-PRAŻMOWSKIEGO, 29, KRAKÓW, 31-514, KRAKÓW, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego U PANSKYCH, 1447, HAVLICKUV BROD, 580 01, HAVLICKUV BROD, REPUBLIKA CZESKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #2442B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWDAWID JAN KRUCZEK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2015-09-15
2016-07-04
SYLVAIN GERARD LE FLOCH
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2015-09-15
2016-07-04
JOANNA GRAŻYNA ZWOLICKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2016-07-04
2016-08-23
PAVEL HOLENDA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2009-07-22
2013-02-08
MAREK PILICH
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2012-08-29
2013-02-08
AGNIESZKA KIEŁBASA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2013-02-08
2015-09-15
JOANNA GRAŻYNA ZWOLICKI
Likwidator
2016-08-23
2017-08-09
TOMÁŠ DOLINSKÝ
Prokurent
2012-08-29
2013-11-15
PROKURA SAMODZIELNA (SAMOISTNA)
JANA ŠTORKOVÁ
Prokurent
2013-11-15
2015-09-15
PROKURA SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ I SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI.
PAVEL HOLENDA
PREZES ZARZĄDU
2009-07-22
2009-11-03
RAPHAËL COURAU
PREZES ZARZĄDU
2012-08-29
2013-02-08
DOMINIQUE MARTIN
PREZES ZARZĄDU
2016-07-04
2017-08-09
DOMINIQUE MARTIN
PREZES ZARZĄDU
2013-02-08
2013-11-15
DENIS HERVÉ
PREZES ZARZĄDU
2013-11-15
2015-09-15
FRANCK BERNARD VILLETTE
PREZES ZARZĄDU
2015-09-15
2016-07-04
PETR NEUMAN
PREZES ZARZĄDU
2009-11-03
2012-08-29
2009-07-22
2016-08-23
DIRICKX BOHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ODDZIAŁ W POLSCE
2009-07-22
2009-11-03
KAMIENNA, 43, KRAKÓW, 31-403, KRAKÓW, POLSKA
2009-11-03
2010-11-18
TARNOGÓRSKA, 239, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
2010-11-18
2016-07-04
KAMIENNA, 45, KRAKÓW, 31-403, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie