KRS 0000332758
NIP7123173411
REGON06050312500000
NazwaE-POLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaE-POLIS
Data rejestracji 06 lip 2009 (15 lat temu) 06 lip 2009
Data usunięcia 29 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHOPINA, 14, LUBLIN, 20-023, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #91 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAELŻBIETA IZABELA BUZDEREWICZ-STECH
Beneficjent
JAN ANDRZEJ POMORSKI
Beneficjent
ELŻBIETA IZABELA BUZDEREWICZ-STECH
reprezentant
JAN ANDRZEJ POMORSKI
Wspólnik
2009-07-06
2021-06-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
PETRO STEKH
Wspólnik
2009-07-06
2021-06-29
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
VIKTOR SOBETSKYY
Wspólnik
2009-07-06
2021-06-29
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
ELŻBIETA IZABELA BUZDEREWICZ-STECH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAN ANDRZEJ POMORSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ELŻBIETA IZABELA BUZDEREWICZ STECH
PREZES ZARZĄDU
2009-07-06
2021-06-29
2009-07-06
2021-06-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-07-06
2021-06-29
E-POLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-07-06
2021-06-29
CHOPINA, 14, LUBLIN, 20-023, LUBLIN, POLSKA
2009-07-06
2021-06-29
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2009-07-06
2021-06-29
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2009-07-06
2021-06-29
69 - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
2009-07-06
2021-06-29
72 - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
2009-07-06
2021-06-29
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2009-07-06
2021-06-29
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
2009-07-06
2021-06-29
78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
2009-07-06
2021-06-29
81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
2009-07-06
2021-06-29
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2009-07-06
2021-06-29
85 - EDUKACJA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie