KRS 0000332021
NIP9532591294
REGON34058282300000
NazwaFIDESTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFIDESTRADE
Data rejestracji 23 cze 2009 (15 lat temu) 23 cze 2009
Data usunięcia 01 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #478 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWPATRYK ŁUKASZ SUDOŁ
Wspólnik
2009-06-23
2013-02-22
ILOŚĆ UDZIAŁÓW 50, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 5.000, PLN
ANDRZEJ MARIUSZ DRĘŻEK
Wspólnik
2009-06-23
2013-02-22
ILOŚĆ UDZIAŁÓW 50, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 5.000, PLN
NATALIA ROMANCHUK
Wspólnik
2009-06-23
2012-08-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
ALEKSANDER RUD
Wspólnik
2013-02-22
2018-08-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PATRYK ŁUKASZ SUDOŁ
PREZES ZARZĄDU
2009-06-23
2013-02-22
ANDRZEJ MARIUSZ DRĘŻEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-06-23
2013-02-22
ALEKSANDER RUD
PREZES ZARZĄDU
2013-02-22
2018-08-01
2009-06-23
2012-08-28
SPOKOJNA, 9/1, BYDGOSZCZ, 85-736, BYDGOSZCZ, POLSKA
2012-08-28
2013-02-22
TCZEWSKA, 7, OLSZTYN, 10-253, OLSZTYN, POLSKA
2013-02-22
2015-10-02
PIŁSUDSKIEGO, 76, OLSZTYN, 10-450, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie