KRS 0000331483
NIP5252455576
REGON14193846400000
NazwaBENBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBENBOW
Data rejestracji 22 cze 2009 (15 lat temu) 22 cze 2009
Data usunięcia 16 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SKARYSZEWSKA, 7, WARSZAWA, 03-802, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252455576
data rejestracji 01 cze 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMARK NEIL STEINBERG
Beneficjent
1959-07-05
STEVEN ROSS COLLINS
Beneficjent
1952-12-26
TERENCE SHELBY COLE
Beneficjent
1932-08-21
TADEUSZ EDWARD ROBINSKI
reprezentant
Wspólnik
2009-06-22
2009-10-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
14168210200000
EURO REAL ESTATE INVESTMENTS LLP
Wspólnik
2009-10-29
2021-04-16
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
TADEUSZ EDWARD ROBINSKI
Likwidator
2020-07-20
2021-04-16
MARK NEIL STEINBERG
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY POŚREDNIO POSIADA PONAD 25% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZE WZGLĘDU FAKT POSIADANIA POŚREDNIO I BEZPOŚREDNIO PONAD 25% UDZIAŁÓW W EURO REAL ESTATE INVESTMENTS LLP, KTÓRY POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
STEVEN ROSS COLLINS
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY POŚREDNIO POSIADA PONAD 25% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZE WZGLĘDU FAKT POSIADANIA POŚREDNIO I BEZPOŚREDNIO PONAD 25% UDZIAŁÓW W EURO REAL ESTATE INVESTMENTS LLP, KTÓRY POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
TERENCE SHELBY COLE
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY POŚREDNIO POSIADA PONAD 25% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZE WZGLĘDU FAKT POSIADANIA POŚREDNIO I BEZPOŚREDNIO PONAD 25% UDZIAŁÓW W EURO REAL ESTATE INVESTMENTS LLP, KTÓRY POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
HENRYK JERZY ZIMMERMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-22
2009-10-29
RICHARD HOWARD KEEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-29
2013-04-23
TADEUSZ EDWARD ROBINSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-19
2020-07-20
2009-06-22
2020-07-20
BENBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-06-22
2009-10-29
WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE, 43, WARSZAWA, 00-347, WARSZAWA, POLSKA
2009-10-29
2013-03-15
KSIĄŻĘCA, 17, WARSZAWA, 00-498, WARSZAWA, POLSKA
2013-03-15
2015-03-19
OWSIANA, 12, WARSZAWA, 03-825, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie