KRS 0000331119
NIP5862238541
REGON22080621800000
NazwaMBG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMBG
Data rejestracji 09 cze 2009 (15 lat temu) 09 cze 2009
Data usunięcia 31 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HUTNICZA, 35, GDYNIA, 81-061, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5862238541
data rejestracji 07 maj 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 lis 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIYONDAY HOLDING LIMITED
Wspólnik
2013-07-29
2018-12-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
Wspólnik
2009-06-09
2011-04-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
19191707800000
MEISSNER BETEILIGUNGS-UND GRUNDBESTZ GMBH
Wspólnik
2009-08-24
2013-07-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
RYSZARD MARIAN ZAREMBA
Wspólnik
2011-04-28
2020-01-31
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300,00 ZŁ
IRENEUSZ JAN MARCINIK
Wspólnik
2011-04-28
2020-01-31
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300,00 ZŁ
MAREK IGNATOWSKI
Wspólnik
2011-04-28
2020-01-31
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
WŁADYSŁAW STEFAN GRZECH
Wspólnik
2011-04-28
2020-01-31
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ
WŁADYSŁAW STEFAN GRZECH
Prokurent
2011-09-09
2016-06-23
PROKURA SAMOISTNA
WŁADYSŁAW STEFAN GRZECH
Likwidator
2019-03-25
2020-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZA DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
WŁADYSŁAW STEFAN GRZECH
PREZES ZARZĄDU
2009-06-09
2011-09-09
IRENEUSZ JAN MARCINIK
PREZES ZARZĄDU
2011-09-09
2016-06-23
WŁADYSŁAW STEFAN GRZECH
PREZES ZARZĄDU
2016-06-23
2019-03-25
2009-06-09
2019-03-25
MBG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-06-09
2009-08-24
INŻYNIERSKA, 23, GDYNIA, 81-512, GDYNIA, POLSKA
2009-08-24
2011-09-09
HUTNICZA, 35/37, GDYNIA, 81-038, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie