KRS 0000330991
NIP8513091822
REGON32067986300000
Nazwa"EFP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaEFP POLSKA
Data rejestracji 04 cze 2009 (15 lat temu) 04 cze 2009
Data usunięcia 27 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAGIELLOŃSKA, 87, SZCZECIN, 70-437, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 27400,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8513091822
data rejestracji 01 lip 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUSTANISŁAW MAREK PEŁCZYŃSKI
Wspólnik
2009-06-04
2020-02-27
528 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.400,00 ZŁ.
JAKUB ŁUKASZ OLIWIECKI
Powiernik
2016-06-17
2020-02-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM
JUSTYNA ZAGAJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-06-04
2010-04-20
TOMASZ STROIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-04-20
2013-05-21
JUSTYNA ZAGAJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-05-21
2013-11-12
MICHAŁ WINOWIECKI
PREZES ZARZĄDU
2013-11-12
2020-02-27
2009-06-04
2016-06-17
"EFP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie