KRS 0000330481
NIP1231184609
REGON14186095700000
Nazwa"J.STAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJ.STAR
Data rejestracji 28 maj 2009 (15 lat temu) 28 maj 2009
Data usunięcia 19 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. KRAKOWSKA, 129, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4765Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHXINGWAN JI
Wspólnik
2009-05-28
2012-03-27
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,- ZŁ
XIAOYONG SHAN
Wspólnik
2009-05-28
2015-11-25
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,- ZŁ
CHUNLIAN ZOU
Wspólnik
2012-03-27
2013-01-25
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
XUEJUN CHEN
Wspólnik
2013-01-25
2013-11-04
25 /DWADZIEŚCIA PIĘĆ/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ /DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH/.
XIAOXIAO JI
Wspólnik
2013-11-04
2015-11-25
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁ. (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
1979-12-20
CAIFU YU
Wspólnik
2015-11-25
2019-02-19
50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI NOMNALNEJ 50.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
CAIFU YU
PREZES ZARZĄDU
2015-11-25
2019-02-19
XIAOYONG SHAN
PREZES ZARZĄDU
2012-03-27
2015-11-25
XIAOXIAO JI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-04
2015-11-25
1979-12-20
XINGWAN JI
PREZES ZARZĄDU
2009-05-28
2012-03-27
XIAOYONG SHAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-05-28
2012-03-27
2009-05-28
2011-11-10
WESOŁA, 46 E, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
2011-11-10
2012-03-27
-----, -----, WÓLKA KOSOWSKA, -----, -----, POLSKA
2012-03-27
2015-11-25
WESOŁA, 26, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie