KRS 0000241104
NIP1231062935
REGON14024239300000
Nazwa"LONG SHENG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLONG SHENG
Data rejestracji 12 wrz 2005 (19 lat temu) 12 wrz 2005
Data usunięcia 26 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. KRAKOWSKA, 129, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #518 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5530A RESTAURACJE #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #7440Z REKLAMA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #1930 PRODUKCJA OBUWIA #182 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ #177 PRODUKCJA WYROBÓW DZIEWIARSKICH O SPLOCIE DZIANINOWYM I SZYDEŁKOWYMQIUPING ZHU
Wspólnik
2005-09-12
2022-10-26
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120000 ZŁ
WEIFEN ZHANG
Wspólnik
2005-09-12
2022-10-26
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000 ZŁOTYCH
SHUANGPING ZHU
Wspólnik
2005-09-12
2022-10-26
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000 ZŁOTYCH
SURAN ZHANG
Wspólnik
2005-09-12
2012-03-09
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000 ZŁOTYCH
QIUFEN ZHU
Wspólnik
2005-09-12
2012-03-09
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
QIUPING ZHU
PREZES ZARZĄDU
2005-09-12
2022-10-26
SURAN ZHANG
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-09-12
2012-03-09
2005-09-12
2006-02-10
NADRZECZNA, 16, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
2006-02-10
2006-07-03
NADRZECZNA, 16 A, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
2006-07-03
2008-01-23
NADRZECZNA, 16A, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
2008-01-23
2012-03-09
NADRZECZNA, 14, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie