KRS 0000330143
NIP6692479506
REGON32066260900000
NazwaHB TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHB TRADE
Data rejestracji 22 maj 2009 (15 lat temu) 22 maj 2009
Data usunięcia 27 mar 2018 27 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MAŁA ODRZAŃSKA, 19, SZCZECIN, 70-535, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 550000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAWspólnik
2009-05-22
2017-03-17
517 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 258.500,00 ZŁ
32032808100000
Wspólnik
2012-07-12
2017-03-17
264 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 132.000,00 ZŁ
32032931800000
Wspólnik
2012-07-12
2017-03-17
319 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 159.500,00 ZŁ
32060647900000
MONIKA KWAŚNA
Wspólnik
2017-03-17
2018-03-27
1.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550.000,00 ZŁ.
ADAM RYSZARD WITASZEK
Prokurent
2010-12-07
2012-07-12
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
CZESŁAW KOZŁOWSKI
Prokurent
2010-12-07
2012-10-30
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
KRZYSZTOF RYSZARD ROMANOWICZ
Prokurent
2010-12-07
2012-10-30
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
MONIKA KWAŚNA
Likwidator
2017-04-03
2018-03-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
HRAYR HOVSEPYAN
PREZES
2009-05-22
2017-03-17
KRZYSZTOF RYSZARD ROMANOWICZ
I WICEPREZES
2009-05-22
2010-12-07
KAREN HOVSEPYAN
I WICEPREZES
2010-12-07
2011-07-22
KAREN HOVSEPYAN
WICEPREZES
2011-07-22
2017-03-17
MONIKA KWAŚNA
PREZES ZARZĄDU
2017-03-17
2017-04-03
2009-05-22
2010-12-27
INTEL MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-27
2011-01-07
HASSO HB INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-01-07
2011-12-27
HOSSO HB INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-27
2017-04-03
HB TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-05-22
2010-12-07
ZWYCIĘSTWA, 37, KOSZALIN, 75-900, KOSZALIN, POLSKA
2010-12-07
2011-12-27
NOWY ŚWIAT, 8, GRYFICE, 72-300, GRYFICE, POLSKA
2011-12-27
2012-10-30
KOSZAROWA, 18, GRYFICE, 72-300, GRYFICE, POLSKA
2012-10-30
2015-10-01
STAROMŁYŃSKA, 5, SZCZECIN, 70-561, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie