KRS 0000258596
NIP8571863566
REGON32021600500000
NazwaHIKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHIKA INVEST
Data rejestracji 08 cze 2006 (18 lat temu) 08 cze 2006
Data usunięcia 20 mar 2023 20 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁAZY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8571863566
data rejestracji 03 kwi 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEDUONG VAN HOANG
Beneficjent
DUONG VAN HOANG
reprezentant
Wspólnik
2006-06-08
2007-10-29
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.500,00 ZŁOTYCH
81200024700000
Wspólnik
2006-06-08
2009-02-04
4 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 000 000,00 ZŁ.
81116102000000
Wspólnik
2007-10-29
2023-03-20
4.558 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2. 279.000 ZŁ
14113754000000
Wspólnik
2009-02-04
2009-06-17
2800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1400000,00 ZŁ
32051411600000
Wspólnik
2009-06-17
2009-12-17
2800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 400 000,00 ZŁ
81200024700000
Wspólnik
2009-12-17
2010-12-30
1.658 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 829.000 ZŁ.
01017867000000
Wspólnik
2009-12-17
2013-01-04
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000 ZŁ.
01543339700000
Wspólnik
2010-12-30
2011-10-18
1.658 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 829.000 ZŁ.
81200024700000
DUONG VAN HOANG
Beneficjent
REPREZENTANT I 100% WSPÓLNIK NEW WAVE TRADING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KRS 0000288448
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
HRAYR HOVSEPYAN
PREZES
2006-06-08
2007-10-29
VAN TUAN PHAM
PREZES ZARZĄDU
2018-12-03
2019-09-10
2001-01-10
DUONG VAN HOANG
PREZES ZARZĄDU
2019-09-10
2023-03-20
KRZYSZTOF RYSZARD ROMANOWICZ
WICEPREZES
2006-06-08
2007-10-29
KAREN HOVSEPYAN
PREZES
2007-10-29
2010-03-09
MARCIN ADAM KOWALEWSKI
WICEPREZES
2007-10-29
2009-02-04
DIEOU VO NGOUEN
PREZES ZARZĄDU
2010-03-09
2011-10-18
VIET HA NGUYEN
VICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-09
2013-01-04
ANH TUAN TRAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-09
2013-01-04
1992-03-01
THI THU PHUONG NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2011-10-18
2014-10-21
2006-06-08
2007-10-29
NOWY ŚWIAT, 8, GRYFICE, 72-300, GRYFICE, POLSKA
2007-10-29
2009-02-04
ALEJA KRAKOWSKA, 160, ŁAZY, 05-506, LESZNOWOLA, POLSKA
2009-02-04
2022-04-08
ALEJA KRAKOWSKA, 160, ŁAZY, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie