KRS 0000329332
NIP5222920519
REGON14185942800000
NazwaAM CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAM CLARO
Data rejestracji 11 maj 2009 (15 lat temu) 11 maj 2009
Data usunięcia 06 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUANDRZEJ GERARD BRYK
Wspólnik
2009-05-11
2015-09-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
MARIUSZ GRZEGORZ NOWICKI
Wspólnik
2009-05-11
2015-09-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
ROBERT GÓRALCZYK
Wspólnik
2015-09-21
2017-10-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ GERARD BRYK
PREZES ZARZĄDU
2009-05-11
2015-09-21
ROBERT GÓRALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-21
2017-10-06
2009-05-11
2015-09-21
CENTRALNA, 27, WARSZAWA, 02-271, WARSZAWA, POLSKA
2015-09-21
2017-04-12
UL. GROCHOWSKA, 297, WARSZAWA, 03-844, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie