KRS 0000328697
NIP5170287747
REGON18042264900000
Nazwa"SOLARTIME" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSOLARTIME
Data rejestracji 29 kwi 2009 (15 lat temu) 29 kwi 2009
Data usunięcia 16 mar 2022 16 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZAŁĘSKA, 106 B, RZESZÓW, 35-322, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5170287747
data rejestracji 11 maj 2009
status Czynny
70193013892700072091230001
BPSSA II Oddział w Rzeszowie
ul. Zygmuntowska 14 35-025 Rzeszów POLSKA
60864211262012002544740002
BN Centrala
ul. Małe Garbary 8 61-756 Poznań POLSKA
54114012250000322965001001
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
27114012250000322965001002
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
25124047511111001099661307
PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5
ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA
29124047511111001099661235
PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5
ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA
37114012250000322965001016
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
43193013892700072091230002
BPSSA II Oddział w Rzeszowie
ul. Zygmuntowska 14 35-025 Rzeszów POLSKA
80114012250000322965001018
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
09114012250000322965001035
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4322 WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #2720Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYALEKSANDER WESELAK
zgłaszający - członek zarządu
MACIEJ BOMBA
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ MIERZWA
Beneficjent
PAWEŁ MIERZWA
Wspólnik
2009-04-29
2022-03-16
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
JOANNA LITWIN
Wspólnik
2009-04-29
2010-07-12
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2450 ZŁ
ROBERT HRYSZKO
Wspólnik
2010-07-12
2011-06-30
1100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000 ZŁ
ADAM ALEKSANDER MAŁEK
Wspólnik
2010-07-12
2015-09-17
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
MARTYNA DOROTA MIERZWA
Wspólnik
2017-08-11
2021-04-27
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ
ADAM MAŁEK
Prokurent
2010-07-12
2015-09-17
SAMOISTNA
WOJCIECH NORBERT DOBOSZ
Prokurent
2016-10-04
2022-03-16
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ MIERZWA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU LUB KAŻDY Z WICEPREZESÓW SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ MIERZWA
PREZES ZARZĄDU
2009-04-29
2022-03-16
ALEKSANDER WESELAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-10-02
2022-03-16
2009-04-29
2015-09-17
MIŁOCIN, 284, MIŁOCIN, 36-062, ZACZERNIE, POLSKA
2015-09-17
2019-11-05
UL. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO, 17, RZESZÓW, 35-222, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie