KRS 0000325289
NIP6211779845
REGON30105960600000
NazwaZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "PRO-AGRO BIS" W KROTOSZYNIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "PRO-AGRO BIS" W KROTOSZYNIE
Data rejestracji 10 mar 2009 (16 lat temu) 10 mar 2009
Data usunięcia 25 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE
Adres ZAMKOWY FOLWARK, 11, KROTOSZYN, 63-700, KROTOSZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWDANUTA HELENA KUSTRA-ZIMNA
Likwidator
2016-04-15
2017-05-25
JÓZEF FLORKOWSKI
Likwidator
2016-04-15
2017-05-25
ROBERT JAN WOŹNIAK
Likwidator
2016-04-15
2017-05-25
RADOSŁAW KOWALEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-03-10
2010-07-26
TOMASZ RAFAŁ FORSZPANIAK
Członek Organu Nadzoru
2009-03-10
2010-07-26
JAN OLEJNIK
Członek Organu Nadzoru
2009-03-10
2017-05-25
ROMAN FLORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-26
2017-05-25
WOJCIECH SZULC
Członek Organu Nadzoru
2010-07-26
2017-05-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA ZRZESZENIE SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ORAZ DO WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. OŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
DARIUSZ JAN KARBOWIAK
PREZES
2009-03-10
2011-06-08
DANUTA HELENA KUSTRA-ZIMNA
V-CE PREZES
2009-03-10
2011-06-08
DANUTA HELENA KUSTRA-ZIMNA
PREZES
2011-06-08
2016-04-15
RYSZARD ALOJZY PACHCIARZ
SKARBNIK
2009-03-10
2011-06-08
RYSZARD ALOJZY PACHCIARZ
V-CE PREZES
2011-06-08
2013-07-23
JÓZEF FLORKOWSKI
V-CE PREZES
2013-07-23
2016-04-15
ROBERT WOŹNIAK
SKARBNIK
2013-07-23
2016-04-15
JÓZEF FLORKOWSKI
SKARBNIK
2011-06-08
2013-07-23
2009-03-10
2016-04-15
ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "PRO-AGRO BIS" W KROTOSZYNIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie