KRS 0000184267
NIP6210003930
REGON25002767200000
NazwaSPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY KÓŁEK ROLNICZYCH ORPISZEW W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY KÓŁEK ROLNICZYCH ORPISZEW
Data rejestracji 19 gru 2003 (21 lat temu) 19 gru 2003
Data usunięcia 13 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KOŹMIŃSKA, 32, ORPISZEW, 63-714, KOBIERNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6210003930
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIEUGENIUSZ SZCZEPAN ŻURASZEK
Likwidator
2020-08-28
2022-07-13
JADWIGA MARIA SKRZYPEK
Likwidator
2020-08-28
2022-07-13
MAREK JAN SKRZYPCZAK
Likwidator
2020-08-28
2022-07-13
HENRYK WYGRALAK
Członek Organu Nadzoru
2020-07-30
2022-07-13
ROBERT KOZAL
Członek Organu Nadzoru
2020-07-30
2022-07-13
TADEUSZ KRUPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-07-30
2022-07-13
EDMUND MALMUR
Członek Organu Nadzoru
2003-12-19
2022-07-13
ROMUALD GARBARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-19
2006-04-25
MARIAN TRAWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-19
2017-07-26
JÓZEF MACIEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-19
2008-04-15
MARIAN KRYŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-19
2012-04-13
ROBERT WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-19
2012-04-13
CZESŁAW PYTLIK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-19
2020-07-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK I PEŁNOMOCNIK.
JAN GRABSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-19
2011-01-31
JADWIGA MARIA SKRZYPEK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2003-12-19
2011-01-31
JADWIGA MARIA SKRZYPEK
PREZES ZARZĄDU
2011-01-31
2020-08-28
MAREK JAN SKRZYPCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-19
2020-08-28
JÓZEF GRZEGORZ KOCZURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-19
2020-08-28
LEON KRAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-19
2005-08-09
2003-12-19
2020-08-28
SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY KÓŁEK ROLNICZYCH ORPISZEW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie