KRS 0000324508
NIP5512548436
REGON12087446000000
NazwaPE BESKIDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPE BESKIDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 26 lut 2009 (16 lat temu) 26 lut 2009
Data usunięcia 16 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres CHOPINA, 1, WADOWICE, 34-100, WADOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5512548436
data rejestracji 01 kwi 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1722Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANABENIAMIN TOMASZ SZCZUR
zgłaszający - inny
BENIAMIN TOMASZ SZCZUR
Beneficjent
BENIAMIN TOMASZ SZCZUR
Wspólnik
2009-02-26
2021-07-16
STANISŁAW TADEUSZ HANUSIAK
Wspólnik
2009-02-26
2011-03-28
ELŻBIETA PAJĄK
Wspólnik
2009-02-26
2021-07-16
Wspólnik
2011-03-28
2021-07-16
12146350000000
Wspólnik
2013-07-11
2015-10-20
24318904100000
ELŻBIETA PAJĄK
Prokurent
2011-07-07
2021-07-16
PROKURA SAMOISTNA
BENIAMIN TOMASZ SZCZUR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ORAZ SKŁADA W JEJ IMIENIU WSZELKIE OŚWIADCZENIA WOLI. W RAZIE UDZIELENIA PROKURY, PROKURENT JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ORAZ SKŁADAĆ W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIE WOLI. ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JEST ZARZĄD PE BESKIDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI BENIAMIN TOMASZ SZCZUR - PREZES ZARZĄDU, NIE ZAWIESZONY W CZYNNOŚCIACH.
Członek Organu Reprezentacji
2009-02-26
2011-03-28
07086408000000
Członek Organu Reprezentacji
2011-03-28
2021-07-16
12146350000000
2009-02-26
2011-03-28
FABRYKA PAPIERU I TEKTURY "BESKIDY" SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Wdrożenie technologii energooszczędnego otrzymywania wysokouszlachetnionej masy z opakowań wielomateriałowych
6 683 000,00 zł
3 358 350,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
4.3. Kredyt technologiczny
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie