KRS 0000324056
NIP6222704503
REGON30106917700000
Nazwa"GAJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGAJA
Data rejestracji 23 lut 2009 (16 lat temu) 23 lut 2009
Data usunięcia 23 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARII KONOPNICKIEJ, 1A, KARPACZ, 58-540, KARPACZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6222704503
data rejestracji 01 sty 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0124Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0125Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH #0128Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLINEWA GRYGLASZEWSKA
Beneficjent
EWA GRYGLASZEWSKA
zgłaszający - członek zarządu
HONORATA CHUDZIKIEWICZ
Wspólnik
2015-01-09
2022-01-25
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
Wspólnik
2022-01-25
2023-01-23
50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
30135371900000
KATARZYNA MARIA LUBARSKA
Wspólnik
2009-02-23
2022-01-25
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
RENATA ANNA KOPER
Wspólnik
2009-02-23
2022-01-25
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ
MARCIN PIOTR KOPER
Wspólnik
2009-02-23
2022-01-25
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ
KAROLINA JOANNA KOPER
Wspólnik
2015-01-09
2022-01-25
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
EWA GRYGLASZEWSKA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ JASKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-02-23
2012-04-27
MARCIN PIOTR KOPER
PREZES ZARZĄDU
2012-04-27
2015-01-09
EWA GRYGLASZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-01-09
2023-01-23
2009-02-23
2015-01-09
SOWIŃSKIEGO, 42, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2015-01-09
2021-02-17
UL. MARII KONOPNICKIEJ, 1A, KARPACZ, 58-540, KARPACZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie