KRS 0000247794
NIP7772893183
REGON30025200500000
Nazwa"NADRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNADRA
Data rejestracji 27 gru 2005 (19 lat temu) 27 gru 2005
Data usunięcia 09 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 11, STANOMINO, 78-217, STANOMINO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7772893183
data rejestracji 06 mar 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIBARTŁOMIEJ ORDANIK
reprezentant
BARTŁOMIEJ ORDANIK
Beneficjent
BARTŁOMIEJ ORDANIK
Wspólnik
2005-12-27
2021-04-09
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MARCIN PIOTR KOPER
Wspólnik
2011-04-27
2021-04-09
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.000 ZŁ
RENATA ANNA KOPER
Wspólnik
2011-04-27
2021-04-09
44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.000 ZŁ
Wspólnik
2021-04-09
2021-12-09
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
38683619100000
BARTŁOMIEJ ORDANIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
PRAWO GŁOSU W PODEJMOWANIU DECYZJI NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH JEGO CZŁONKÓW ŁĄCZNIE
BARTŁOMIEJ ORDANIK
PREZES ZARZĄDU
2005-12-27
2021-12-09
2005-12-27
2006-10-24
GŁÓWNA, 1, BIERNATKI, 62-035, KÓRNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie