KRS 0000323989
NIP5761547766
REGON16023563800000
NazwaWITT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWITT
Data rejestracji 19 lut 2009 (16 lat temu) 19 lut 2009
Data usunięcia 02 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIASTOWSKA, 7, DOBRODZIEŃ, 46-380, DOBRODZIEŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 240000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5761547766
data rejestracji 01 mar 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPATRYK RUST
Beneficjent
PATRYK RUST
reprezentant
MARIAN JACEK RUST
Wspólnik
2009-02-19
2023-01-02
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁ
PATRYK JÓZEF RUST
Wspólnik
2016-01-13
2023-01-02
192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 192.000,00 ZŁ
MARIA KRYSTYNA JĘDRYSIK
Prokurent
2011-10-03
2022-12-29
ŁĄCZNA
BARBARA KALENKIEWICZ
Prokurent
2009-02-19
2011-10-03
ŁĄCZNA
DAMIAN STANISŁAW SZWED
Prokurent
2009-02-19
2022-12-29
ŁĄCZNA
PATRYK RUST
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PROKURENCI REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE.
MARIAN JACEK RUST
PREZES ZARZĄDU
2009-02-19
2012-01-16
PATRYK JÓZEF RUST
PREZES ZARZĄDU
2012-01-16
2021-11-23
MARIAN JACEK RUST
PREZES ZARZĄDU
2021-11-23
2023-01-02
2009-02-19
2016-02-15
LUBLINIECKA, 34, DOBRODZIEŃ, 46-380, DOBRODZIEŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie